Apprendre la table de 11

Tables de multiplication
Une matrice reprenant les tables de multiplication de 1 à 20.

Voilà un petit truc pour retenir et apprendre la table de 11.

On somme les chiffres du multiplicande (chiffre étant multiplié par 11).
On garde le premier chiffre, on ajoute la somme du multiplicande, et on rajoute le dernier chiffre.
On obtient donc le nombre multiplié par 11.

Des exemples pour faciliter la mémorisation !

27 x 11 = ?
2 + 7 = 9.
On écrit le 2, puis le 9 (somme du multiplicande), puis le 7. Donc, 27 x 11 = 297.

Autre exemple ? 62 x 11 = ? 682.
6 + 2 = 8
=> 682.

Si la somme du multiplicande est supérieure à 9, on n’écrit pas cette somme entre les 2 chiffres du multiplicande, mais on ajoute le chiffre des dizaines au premier chiffre du multiplicande.
Par exemple
57 x 11 = ?
5 + 7 = 12. On n’écrit pas 5 12 7, mais on addition le chiffre de la dizaine de 12 au 5.
Donc nous n’obtenons pas 5 1 2 7 mais (5+1) 2 7 donc 6 2 7.
57 x 11 = 627

Un dernier cas pour la route ?
99 x 11 ? 9 + 9 = 18
On écrira (9+1) 8 9 soit 1 089.

 

Par Médoc.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

libero dolor. Sed Aliquam tristique nec at dapibus in justo tempus